KRS 0000466356
NIP6381807977
REGON24330176200000
NazwaECO BAKERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaECO BAKERY
Data rejestracji 18 cze 2013 (11 lat temu) 18 cze 2013
Data usunięcia 18 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 967250,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓWADRIAN KRZYSZTOF MADEJCZYK
Wspólnik
2013-06-18
2014-03-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
BENIAMIN ROBERT BEDNARSKI
Wspólnik
2014-03-28
2017-01-23
18.980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 949.000,00 ZŁ.
ANDRZEJ DARIUSZ WIECZOREK
Wspólnik
2017-01-23
2019-03-21
19345 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 967.250,00 ZŁ
Wspólnik
2019-03-21
2020-02-18
19345 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 967.250,00 ZŁ
24329281000000
ANDRZEJ DARIUSZ WIECZOREK
Prokurent
2017-01-23
2020-02-18
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁK SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYAPDKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADRIAN KRZYSZTOF MADEJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2013-06-18
2016-12-30
ANDRZEJ DARIUSZ WIECZOREK
PREZES ZARZĄDU
2016-12-30
2017-01-23
MAREK AUGUSTYN SZULC
PREZES ZARZĄDU
2017-01-23
2018-04-12
2013-06-18
2015-01-09
SARENEK, 41A, STUDZIENICE, 43-215, STUDZIENICE, POLSKA
2015-01-09
2018-04-12
UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO, 29, KATOWICE, 40-019, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie