KRS 0000465702
NIP8421770107
REGON22183986900000
NazwaBLATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBLATO
Data rejestracji 12 cze 2013 (11 lat temu) 12 cze 2013
Data usunięcia 17 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BYTÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAALEKSANDRA TERESA SZCZEPAŃSKA
Prokurent
2013-06-12
2015-04-20
ALEKSANDRA TERESA SZCZEPAŃSKA
Wspólnik
2013-06-12
2014-06-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
LYUBOMIR MIHAYLOV IVANOV
Wspólnik
2014-06-09
2014-09-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁOTYCH
NENAD KNEŽEVIĆ
Wspólnik
2014-09-16
2016-09-07
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ
NEMANJA DORDEVIĆ
Wspólnik
2016-09-07
2021-12-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
MIŠO MIKOVIĆ
Wspólnik
2014-09-16
2016-09-07
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
SAŚA TUTNJEVIĆ
PREZES ZARZĄDU
2014-01-21
2014-09-16
NENAD KNEŽEVIĆ
PREZES ZARZĄDU
2014-09-16
2016-09-07
NEMANJA DORDEVIĆ
PREZES ZARZĄDU
2016-09-07
2021-12-17
VENTSISLAVA VELEVA
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2013-06-12
2014-01-21
2013-06-12
2014-06-09
GDAŃSKA, 49L, BYTÓW, 77-100, BYTÓW, POLSKA
2014-06-09
2018-03-07
WĄSKA, 2a, BYTÓW, 77-100, BYTÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie