KRS 0000465527
NIP7331347480
REGON10161742600000
NazwaOWOCNI SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOWOCNI SOCJALNA
Data rejestracji 11 cze 2013 (11 lat temu) 11 cze 2013
Data usunięcia 26 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SIKORSKIEGO, 45/49, GŁOWNO, 95-015, GŁOWNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email OWOCNI@OWOCNI.ORG
Dane podatkowe
NIP 7331347480
data rejestracji 01 lip 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAMAGDALENA WŁODARCZYK
Likwidator
2019-09-17
2020-11-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
MAGDALENA WŁODARCZYK
PREZES
2013-06-11
2019-09-17
KINGA BEATA ŚMIECHOWSKA
WICEPREZES
2013-06-11
2014-05-20
MATEUSZ TOMASZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-05-20
2015-10-19
BOGUMIŁ BAZYLI SZCZEPANIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-05-20
2014-12-30
BARTŁOMIEJ DARIUSZ WŁODARCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-05-20
2019-09-17
2013-06-11
2019-09-17
OWOCNI SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie