KRS 0000465240
NIP5242760125
REGON14671170700000
NazwaNEWQUALITY PAWLAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaNEWQUALITY PAWLAK
Data rejestracji 07 cze 2013 (11 lat temu) 07 cze 2013
Data usunięcia 08 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres LISIA, 17, WARSZAWA, 03-678, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5242760125
data rejestracji 06 sie 2013
status Czynny
11102011850000480202949162
PKO Oddział 18 w Warszawie
ul. Skierniewicka 21 01-230 Warszawa POLSKA
79102011850000410202949154
PKO Oddział 18 w Warszawie
ul. Skierniewicka 21 01-230 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #9521Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIKAMIL JAN KAŁAMAŃSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF MARCIN PAWLAK
Beneficjent
KAMIL JAN KAŁAMAŃSKI
reprezentant
KRZYSZTOF MARCIN PAWLAK
reprezentant
MICHAŁ JAN GAC
Wspólnik
2013-06-07
2018-02-23
PAWEŁ TOMASZ KULAWIK
Wspólnik
2013-06-07
2018-02-23
KAMIL JAN KAŁAMAŃSKI
Wspólnik
2018-02-23
2021-07-08
KRZYSZTOF MARCIN PAWLAK
Wspólnik
2021-05-11
2021-07-08
KAMIL JAN KAŁAMAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
KRZYSZTOF MARCIN PAWLAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
Członek Organu Reprezentacji
2013-06-07
2015-09-14
14662667000000
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-14
2021-05-11
14662667000000
KRZYSZTOF MARCIN PAWLAK
Członek Organu Reprezentacji
2021-05-11
2021-07-08
2013-06-07
2014-01-27
OPEN LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-01-27
2015-09-14
GMP LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-09-14
2019-03-12
GRUPA MARCOVA POLSKA LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-03-12
2020-02-27
GMP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-02-27
2021-05-11
NEWQUALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie