KRS 0000465233
NIP7792414145
REGON30245347500000
NazwaFORCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFORCON
Data rejestracji 14 cze 2013 (11 lat temu) 14 cze 2013
Data usunięcia 15 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSTATNIA, 45, POZNAŃ, 60-102, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7792414145
data rejestracji 31 gru 2022
status Czynny
44249000050000460082302097
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
45249000050000460057061030
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
55249000050000460025541476
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
71249000050000460028474856
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
80249000050000453033400010
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOKACPER JABŁOŃSKI
Beneficjent
MILENA SADOWSKA
reprezentant
KACPER JABŁOŃSKI
reprezentant
KACPER JABŁOŃSKI
Wspólnik
2013-06-14
2022-02-15
66 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.000 ZŁ
GRZEGORZ ŁUCZAK
Wspólnik
2013-06-14
2022-02-15
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000 ZŁ
KACPER JABŁOŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KACPER JABŁOŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-06-14
2022-02-15
GRZEGORZ ŁUCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-14
2022-02-15
2013-06-14
2013-09-24
WŁODKOWICA, 39, POZNAŃ, 60-334, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie