KRS 0000465143
NIP5130235230
REGON12287563000000
NazwaKRUPIŃSCY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKRUPIŃSCY MANAGEMENT
Data rejestracji 07 cze 2013 (11 lat temu) 07 cze 2013
Data usunięcia 12 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 32, PRZEMĘCZANKI, 32-107, RADZIEMICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 217196000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #72 INFORMATYKAROBERT JĘDRAS
Wspólnik
2013-06-07
2014-10-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ANDRZEJ WOJCIECH KRUPIŃSKI
Wspólnik
2014-10-02
2016-12-12
4 312 360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 215.618.000,00 ZŁ
ROBERT ANDRZEJ JĘDRAS
Prokurent
2015-05-25
2016-12-12
PROKURA ODDZIELNA-SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ROBERT JĘDRAS
PREZES ZARZĄDU
2013-06-07
2015-05-25
ANDRZEJ WOJCIECH KRUPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-02
2015-05-25
ANDRZEJ WOJCIECH KRUPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-05-25
2016-12-12
MARIA ELŻBIETA KRUPIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-05-25
2016-12-12
2013-06-07
2015-05-25
U JĘDRUSIA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-25
2015-06-03
KRUPIŃSCY MANAGEMENT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-06-07
2015-05-25
121, WOLA ZACHARIASZOWSKA, 32-087, ZIELONKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie