KRS 0000464823
NIP9231693545
REGON30245314000000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW GMINY SIEDLEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW GMINY SIEDLEC
Data rejestracji 12 cze 2013 (11 lat temu) 12 cze 2013
Data usunięcia 21 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 56, KIEŁPINY, 64-232, TUCHORZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9231693545
data rejestracji 02 wrz 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCIN JAKUBOSZCZAK
Wspólnik
2013-06-12
2020-01-21
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
MARCIN KACZMAREK
Wspólnik
2013-06-12
2020-01-21
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
ROBERT CIESIELSKI
Wspólnik
2013-06-12
2020-01-21
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
BOGDAN WÓJCIK
Wspólnik
2013-06-12
2020-01-21
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
RADOSŁAW ŁUKASZEWSKI
Wspólnik
2013-06-12
2020-01-21
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
MARCIN JAKUBOSZCZAK
Likwidator
2019-05-28
2020-01-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN JAKUBOSZCZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-06-12
2019-05-28
MARCIN KACZMAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-12
2019-05-28
ROBERT CIESIELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-12
2019-05-28
2013-06-12
2019-05-28
GRUPA PRODUCENTÓW GMINY SIEDLEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie