KRS 0000464622
NIP7010382461
REGON14670957300000
NazwaBEBEVCO EUROPE, ASIA & AFRICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBEBEVCO EUROPE, ASIA & AFRICA
Data rejestracji 05 cze 2013 (11 lat temu) 05 cze 2013
Data usunięcia 17 cze 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BAGATELA, 11, WARSZAWA, 00-585, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 48000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHBRIAN KEITH WEBER
Wspólnik
2013-06-05
2016-06-17
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 600 ZŁOTYCH
AHMED MOHAMED MOUNIR SAMI ELAFIFI ABDELMEGID
Wspólnik
2013-06-05
2016-06-17
276 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.600,00 ZŁ
HATEM SHERIF HELMY ELAZAWY
Wspólnik
2014-04-08
2015-05-07
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 800 ZŁOTYCH
DAISY RAMIREZ
Wspólnik
2014-04-08
2016-06-17
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 600 ZŁOTYCH
AHMED MOHAMED MOUNIR SAMI AHMED ELAFIFI ABDELMEGID
Likwidator
2015-09-21
2016-06-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
AHMED MOHAMED MOUNIR SAMI ELAFIFI ABDELMEGID
PREZES ZARZĄDU
2013-06-05
2015-09-21
AHMED HUSSEIN HOSNY AHMED YOSS ELAZIZI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-05
2014-04-08
SERKAN BARUTCU
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-05
2014-10-23
MONZER MOHAMED KAMAL MOHAMED AT ELABRASHY
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-05
2014-04-08
ALEXANDER KHOMENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-05
2014-04-08
HATEM SHERIF HELMY ELEZAWY
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-27
2014-04-08
SERGII LYTVYNENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-08
2015-02-02
TATIANA SABIROVA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-12
2015-02-02
KAH FOOK LOW
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-12
2015-02-02
IVAN DARKOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-12
2015-02-02
2013-06-05
2015-09-21
BEBEVCO EUROPE, ASIA & AFRICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-06-05
2013-10-09
BAGATELA, 11, WARSZAWA, 00-585, WARSZAWA, POLSKA
2013-10-09
2014-03-24
DOMANIEWSKA, 39, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2014-03-24
2014-06-12
DOMANIEWSKA, 39 A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2014-06-12
2014-06-30
SARMACKA, 12B, WARSZAWA, 02-792, WARSZAWA, POLSKA
2014-06-30
2015-02-02
SARMACKA, 12B, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie