KRS 0000464555
NIP6772375223
REGON12285497000000
NazwaEFS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEFS POLSKA
Data rejestracji 04 cze 2013 (11 lat temu) 04 cze 2013
Data usunięcia 12 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚW. FILIPA, 23, KRAKÓW, 31-150, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWALDEMAR JAN MUNIAK
Wspólnik
2013-06-04
2014-06-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
MAKSYM KORMILTSEV
Wspólnik
2013-06-04
2016-10-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
1981-08-23
VLADYSLAV IVANOV
Wspólnik
2014-06-16
2016-10-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
SERGII GOLSHTEIN
Wspólnik
2016-10-21
2019-06-12
195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.750 ZŁ
WALDEMAR JAN MUNIAK
Prokurent
2013-06-04
2014-06-16
PROKURA SAMOISTNA
VLADYSLAV IVANOV
Prokurent
2013-06-04
2016-10-21
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT SPÓŁKI SAMODZIELNIE
ARKADIUSZ GLANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-06-04
2014-06-16
SERGII GOLSHTEIN
PREZES ZARZĄDU
2016-10-21
2019-06-12
DENYS KESHKENTII
PREZES ZARZĄDU
2014-06-16
2016-10-21
2013-06-04
2016-10-21
KRASZEWSKIEGO, 36, KRAKÓW, 30-110, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie