KRS 0000464425
NIP8133678596
REGON18098318700000
Nazwa"GRAMIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaGRAMIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 03 cze 2013 (11 lat temu) 03 cze 2013
Data usunięcia 22 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres PODWISŁOCZE, 38B, RZESZÓW, 35-309, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8133678596
data rejestracji 13 cze 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 sty 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCITADEUSZ PACUŁA
Beneficjent
TADEUSZ PACUŁA
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
JÓZEF JANOWSKI
Beneficjent
JÓZEF JANOWSKI
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
TADEUSZ PACUŁA
Wspólnik
2013-06-03
2021-07-22
RAFAŁ JANOWSKI
Wspólnik
2013-06-03
2013-12-20
JÓZEF JANOWSKI
Wspólnik
2013-06-06
2021-07-22
MAŁGORZATA PACUŁA
Wspólnik
2015-06-23
2021-07-22
TADEUSZ PACUŁA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
JÓZEF JANOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
50 % UDZIAŁU W ZYSKU
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE REPREZENTACJA GRAMIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNINY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADU POWOŁANIU PROKURENTA PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA). SKŁAD: TADEUSZ PACUŁA - PREZES ZARZĄDU; JÓZEF JANOWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2013-06-03
2021-07-22
18097481100000
2013-06-03
2021-07-22
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2013-06-03
2021-07-22
"GRAMIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2013-06-03
2021-07-22
PODWISŁOCZE, 38B, RZESZÓW, 35-309, RZESZÓW, POLSKA
2018-10-05
2021-07-22
2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2016-11-09
2021-07-22
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2016-11-09
2021-07-22
64 - FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-11-09
2021-07-22
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2016-11-09
2021-07-22
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2016-11-09
2021-07-22
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2016-11-09
2021-07-22
52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2016-11-09
2021-07-22
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2016-11-09
2021-07-22
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2016-11-09
2021-07-22
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie