KRS 0000464413
NIP8830000476
REGON00131908600000
Nazwa"POWIERNIK" ECO SCALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa"POWIERNIK" ECO SCALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Data rejestracji 29 maj 2013 (11 lat temu) 29 maj 2013
Data usunięcia 15 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ANNY ZELENAY, 6, KŁODZKO, 57-300, KŁODZKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8830000476
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
55958800049700727220000020
BS9588 Centrala
ul. Kilińskiego nr 2 lok. 4 57-100 strzeliński POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHALEKSANDER MAREK TURSKI
Beneficjent
ALEKSANDER MAREK TURSKI
zgłaszający - członek zarządu
WACŁAW MICHAŁ TURSKI
Wspólnik
2013-05-29
2022-02-15
STANISŁAWA TURSKA
Wspólnik
2013-05-29
2022-02-15
ALEKSANDER MAREK TURSKI
Wspólnik
2013-05-29
2022-02-15
ALEKSANDER MAREK TURSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD POWIERNIK ECO SCALA SP. Z O.O. POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA W ETNA SP. Z O.O., KRS: 0000940936, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ POWIERNIK ECO SCALA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH KOMPLEMENTARIUSZA - ECO SCALA SP. Z O. O., UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2013-05-29
2022-02-15
35083115800000
2013-05-29
2022-02-15
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2013-05-29
2022-02-15
"POWIERNIK" ECO SCALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2013-05-29
2022-02-15
ANNY ZELENAY, 6, KŁODZKO, 57-300, KŁODZKO, POLSKA
2017-03-29
2022-02-15
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2017-03-29
2022-02-15
1610Z - PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
2017-03-29
2022-02-15
2223Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2017-03-29
2022-02-15
3109Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
2017-03-29
2022-02-15
3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2017-03-29
2022-02-15
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2017-03-29
2022-02-15
4211Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
2017-03-29
2022-02-15
4222Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
2017-03-29
2022-02-15
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2017-03-29
2022-02-15
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie