KRS 0000463964
NIP7743215836
REGON14670137600000
NazwaPHARM SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPHARM SUPPORT
Data rejestracji 28 maj 2013 (11 lat temu) 28 maj 2013
Data usunięcia 09 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘCIECHOWSKA, 37, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 157000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4648Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCHMAREK PIOTR MARKOWSKI
Wspólnik
2013-05-28
2013-11-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
KAROLINA MARIA KAMIŃSKA
Wspólnik
2013-11-05
2014-03-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ.
PIOTR ADAM GARLACZ
Wspólnik
2014-03-13
2014-03-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000 ZŁ
KAROLINA MARIA KAMIŃSKA
Wspólnik
2014-03-21
2018-04-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000 ZŁ
PIOTR ADAM GARLACZ
Wspólnik
2014-07-29
2018-04-09
1.520 /TYSIĄC PIĘĆSET DWADZIEŚCIA/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 152.000 ZŁ /STO PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH/.
WOJCIECH MATUSZEWSKI
Likwidator
2016-11-29
2018-04-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
MAREK PIOTR MARKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-28
2013-11-05
KAROLINA MARIA KAMIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-11-05
2014-03-13
PIOTR ADAM GARLACZ
PREZES ZARZĄDU
2014-03-13
2014-03-21
KAROLINA MARIA KAMIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-03-21
2016-03-24
ELŻBIETA AGNIESZKA GARLACZ
PREZES ZARZĄDU
2016-03-24
2016-11-29
2013-05-28
2014-03-13
PHARM SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-03-13
2014-03-21
CAPITAL BRIDGES PHARMA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-05-28
2014-03-13
ARMII KRAJOWEJ, 5A, PŁOCK, 09-410, PŁOCK, POLSKA
2014-03-13
2014-03-21
ŚWIĘCIECHOWSKA, 37, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie