KRS 0000463928
NIP7343519544
NazwaPOLMEX TIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLMEX TIN
Data rejestracji 28 maj 2013 (11 lat temu) 28 maj 2013
Data usunięcia 17 wrz 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MAGAZYNOWA, 1, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 32000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7343519544
data rejestracji 15 kwi 2013
status Czynny
04175010480000000021549436
BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
96175010480000000021545937
BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWJÓZEF WŁADYSŁAW PASIUT
Beneficjent
STANISŁAW PASIUT
Beneficjent
ADAM KRZYSZTOF PASIUT
Beneficjent
ZBIGNIEW MAREK PASIUT
reprezentant
JÓZEF WŁADYSŁAW PASIUT
reprezentant
STANISŁAW PASIUT
reprezentant
ADAM KRZYSZTOF PASIUT
reprezentant
ADAM KRZYSZTOF PASIUT
Wspólnik
2013-05-28
2015-09-17
213.262 UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 ZŁ KAŻDY TJ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.663.100,00 ZŁ
JÓZEF WŁADYSŁAW PASIUT
Wspólnik
2013-05-28
2015-09-17
213.262 UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 ZŁ KAŻDY TJ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.663.100,00 ZŁ
STANISŁAW PASIUT
Wspólnik
2013-05-28
2015-09-17
213.262 UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 ZŁ KAŻDY TJ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.663.100,00 ZŁ
JÓZEF WŁADYSŁAW PASIUT
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
BRAK
STANISŁAW PASIUT
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
BRAK
ADAM KRZYSZTOF PASIUT
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
JÓZEF WŁADYSŁAW PASIUT
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-28
2015-09-17
STANISŁAW PASIUT
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-28
2015-09-17
ZBIGNIEW MAREK PASIUT
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-28
2015-09-17
ADAM KRZYSZTOF PASIUT
PREZES ZARZĄDU
2013-05-28
2015-09-17
2013-05-28
2015-09-17
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-05-28
2015-09-17
POLMEX TIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-05-28
2015-09-17
MAGAZYNOWA, 1, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
2013-05-28
2015-09-17
4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2013-05-28
2015-09-17
8130Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
2013-05-28
2015-09-17
5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
2013-05-28
2015-09-17
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2013-05-28
2015-09-17
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2013-05-28
2015-09-17
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2013-05-28
2015-09-17
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2013-05-28
2015-09-17
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2013-05-28
2015-09-17
8110Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
2013-05-28
2015-09-17
4511Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie