KRS 0000463885
NIP7972051632
REGON14669063200000
NazwaVIRALLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVIRALLA
Data rejestracji 25 maj 2013 (11 lat temu) 25 maj 2013
Data usunięcia 15 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PUŁAWSKA, 35, WARKA, 05-660, WARKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 71000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIJAKUB JERZY KWIATKOWSKI
Wspólnik
2013-05-25
2022-09-15
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 ZŁ
ADAM TOMASZ KUROWSKI
Wspólnik
2013-05-25
2022-09-15
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAKUB JERZY KWIATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-25
2022-09-15
ADAM TOMASZ KUROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-25
2016-01-11
EMILIA BARBARA BIENIAS
WICPREZES ZARZĄDU
2016-01-11
2020-10-12
DOMINIKA PUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-01-11
2020-10-12
2013-05-25
2016-01-11
FRANCISZKAŃSKA, 4, WARKA, 05-660, WARKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie