KRS 0000462634
NIP7010380054
REGON14667152800000
NazwaENTERMUNDO SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaENTERMUNDO
Data rejestracji 17 maj 2013 (11 lat temu) 17 maj 2013
Data usunięcia 21 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BAGATELA, 10, WARSZAWA, 00-585, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 600000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,01 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji60000000
Dane kontaktowe
Email BIURO@ENTERMUNDO.PL
Dane podatkowe
NIP 7010380054
data rejestracji 29 maj 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9412Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCHRAFAŁ MARCIN ZGÓRZAK
reprezentant
RAFAŁ MARCIN ZGÓRZAK
Beneficjent
AGNIESZKA MONIKA PRZYSUCHA
Prokurent
2013-05-17
2015-06-16
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BEATA CHMIELEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-05-17
2015-06-16
KATARZYNA DĘBICKA
Członek Organu Nadzoru
2013-05-17
2013-09-09
MARIUSZ KOŁACZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-05-17
2014-05-09
TOMASZ WŁODZIMIERZ JELONEK
Członek Organu Nadzoru
2013-09-09
2014-05-09
JAROSŁAW WOJTACH
Członek Organu Nadzoru
2014-05-09
2020-09-21
AGNIESZKA MONIKA PRZYSUCHA
Członek Organu Nadzoru
2015-06-16
2020-09-21
KATARZYNA JANUS
Członek Organu Nadzoru
2015-06-16
2020-09-21
RÓŻENA OPALIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-05-09
2015-06-16
RAFAŁ MARCIN ZGÓRZAK
Beneficjent
ZARZĄD FUNDACJI EUROSTRATEG – WŁAŚCICIELA 100 % UDZIAŁÓW INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU NAUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH EUROSTRATEG SP. Z O.O. – JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RAFAŁ MARCIN ZGÓRZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-05-17
2020-09-21
RÓŻENA OPALIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-17
2014-05-09
2013-05-17
2015-03-13
RO STYLE&LIFE SPÓŁKA AKCYJNA
2013-05-17
2020-06-05
BAGATELA, 10, WARSZAWA, 00-585, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie