KRS 0000461959
NIP8971789632
REGON02213674500000
NazwaARSDATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARSDATA
Data rejestracji 13 maj 2013 (11 lat temu) 13 maj 2013
Data usunięcia 02 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHGRZEGORZ BRAJEWSKI
Wspólnik
2013-05-13
2014-09-03
95(DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750 (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
TOMASZ CHROBOK
Wspólnik
2014-09-03
2016-01-19
92(DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.600,00 (CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆSET) ZŁOTYCH
DOMINIKA MAGDALENA LEWANDOWSKA
Wspólnik
2016-01-19
2023-01-02
92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIACZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MICHAŁ LAMPARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2013-05-13
2014-09-03
GRZEGORZ TOMASZ BRAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-13
2014-09-03
TOMASZ PIOTR CHROBOK
PREZES ZARZĄDU
2014-09-03
2016-01-19
DOMINIKA MAGDALENA LEWANDOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-01-19
2021-03-10
2013-05-13
2014-09-03
KOŁŁĄTAJA, 24, WROCŁAW, 50-007, WROCŁAW, POLSKA
2014-09-03
2018-02-21
STAROMIEJSKA, 6, KATOWICE, 40-013, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie