KRS 0000461738
NIP8341882117
REGON10160151400000
NazwaGPD RETKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGPD RETKI
Data rejestracji 10 maj 2013 (11 lat temu) 10 maj 2013
Data usunięcia 12 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 47, RETKI, 99-440, ZDUNY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8341882117
data rejestracji 01 lip 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHWOJCIECH ANYSZKA
Beneficjent
WOJCIECH ANYSZKA
reprezentant
WOJCIECH ANYSZKA
Wspólnik
2013-05-10
2021-02-12
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
ANDRZEJ NOWIK
Wspólnik
2013-05-10
2021-02-12
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
ŁUKASZ WOJCIECH KRÓL
Wspólnik
2013-05-10
2021-02-12
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
HENRYK ANYSZKA
Wspólnik
2013-05-10
2021-02-12
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
BEATA DRAŻBA
Wspólnik
2013-05-10
2021-02-12
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
WOJCIECH ANYSZKA
Likwidator
2019-07-02
2021-02-12
WOJCIECH ANYSZKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
WOJCIECH ANYSZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-10
2019-07-02
ŁUKASZ WOJCIECH KRÓL
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-10
2019-07-02
HENRYK ANYSZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-10
2019-07-02
ANDRZEJ NOWIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-10
2019-07-02
ROBERT DRAŻBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-10
2019-07-02
2013-05-10
2019-07-02
GPD RETKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie