KRS 0000461296
NIP7651690096
REGON32137093200000
NazwaBELLA EKOAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBELLA EKOAGRO
Data rejestracji 08 maj 2013 (11 lat temu) 08 maj 2013
Data usunięcia 02 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DWORCOWA, 16, NAKŁO NAD NOTECIĄ, 89-100, NAKŁO NAD NOTECIĄ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0116Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACHHALINA KAZNOWSKA
Beneficjent
JAROSŁAW KAZNOWSKI
Beneficjent
HALINA KAZNOWSKA
reprezentant
SŁAWOMIR MACIEJ SOLSKI
Wspólnik
2013-05-08
2018-01-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
MAŁGORZATA PAŁCZYŃSKA
Wspólnik
2013-05-08
2015-09-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
SYLWESTER PIOTR KAZNOWSKI
Wspólnik
2018-01-15
2019-06-18
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 ZŁ
ANETA KAZNOWSKA
Wspólnik
2018-01-15
2019-06-18
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
JAROSŁAW KAZNOWSKI
Wspólnik
2019-06-18
2023-01-02
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 ZŁ
HALINA KAZNOWSKA
Wspólnik
2019-06-18
2023-01-02
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
HALINA KAZNOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAROSŁAW KAZNOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SŁAWOMIR MACIEJ SOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-08
2018-01-15
ANETA KAZNOWSKA
PREZES
2018-01-15
2018-10-02
HALINA KAZNOWSKA
PREZES
2018-11-07
2023-01-02
2013-05-08
2015-09-03
WOJSKA POLSKIEGO, 56, WAŁCZ, 78-600, WAŁCZ, POLSKA
2015-09-03
2018-11-07
36, MACHLINY, 78-550, CZAPLINEK, POLSKA
2018-11-07
2019-06-18
36A, MACHLINY, 78-550, CZAPLINEK, POLSKA
2019-06-18
2020-01-09
UL. KASZUBSKA, 1, KOSZALIN, 75-036, KOSZALIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie