KRS 0000461254
NIP9512366938
REGON14667084200000
NazwaWEBEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWEBEXPERT
Data rejestracji 07 maj 2013 (11 lat temu) 07 maj 2013
Data usunięcia 11 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIGDAŁOWA, 4, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512366938
data rejestracji 16 sty 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAWspólnik
2013-05-07
2013-11-05
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 950,00 ZŁOTYCH
14245848200000
ZENON ANDRZEJ STANISŁAW WIECZOREK
Wspólnik
2013-11-05
2015-01-29
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 950 ZŁOTYCH
TOMASZ ARTUR WIECZOREK
Wspólnik
2015-01-29
2015-03-04
901 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45 050 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-03-04
2021-02-11
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49 950 ZŁOTYCH
14200875000000
ADAM BOGUSŁAW SMÓLSKI
Likwidator
2019-07-18
2021-02-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE B) WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE C) CZŁONEK ZARZĄDU INNY NIŻ PREZES LUB WICEPREZES - ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
ZENON ANDRZEJ STANISŁAW WIECZOREK
PREZES ZARZĄDU
2013-11-05
2015-01-29
AGATA JAWORSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-05-07
2013-11-05
ADAM BOGUSŁAW SMÓLSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-01-29
2019-07-18
2013-05-07
2019-07-18
WEBEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-05-07
2017-08-29
STRYJEŃSKICH, 19, WARSZAWA, 02-791, WARSZAWA, POLSKA
Stworzenie serwisu udostępniającego e-usługę tworzenia portali eksperckich agregujących i optymalizujących treści wartościowe dla grupy docelowej
856 790,00 zł
509 790,05 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie