KRS 0000461126
NIP8331398940
REGON10159778700000
NazwaJUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJUST
Data rejestracji 06 maj 2013 (11 lat temu) 06 maj 2013
Data usunięcia 19 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIOTRKOWSKA, 55, ŁÓDŹ, 90-413, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7500,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@ROCKNROAD.PL
Dane podatkowe
NIP 8331398940
data rejestracji 06 maj 2013
status Zwolniony
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHPAULINA MARIA PODOGROCKA
Wspólnik
2013-05-06
2018-12-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MONIKA ANNA STANIASZEK KIK
Wspólnik
2013-05-06
2015-02-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MICHAŁ ZYGMUNT KIK
Wspólnik
2015-02-06
2018-12-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
MARIUSZ JAGIEŁŁO
Wspólnik
2015-02-06
2018-05-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
PIOTR ROBERT BRZDĘKIEWICZ
Wspólnik
2018-05-24
2018-12-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
PAWEŁ EDMUND LEFIK
Wspólnik
2018-12-20
2024-08-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH
ZIEMOWIT JAN JASTRZĘBSKI
Wspólnik
2018-12-20
2024-08-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
BOGUMIŁ ARTUR MAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-06
2013-08-26
MICHAŁ ZYGMUNT KIK
PREZES ZARZĄDU
2013-08-26
2016-08-11
PIOTR ROBERT BRZDĘKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-08-11
2018-12-20
ZIEMOWIT JAN JASTRZĘBSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-12-20
2024-08-19
2013-05-06
2014-03-19
13, MROGA DOLNA, 95 - 063, ROGÓW, POLSKA
2014-03-19
2015-02-06
ŚWIERKOWA, 14, ROKICINY-KOLONIA, 97-221, ROKICINY, POLSKA
GKm 84/21
2022-03-30
2023-10-25
215060.22 PLN
XX GNc 1572/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Dawid Filip Nowakowski Kancelaria Komornicza nr XXVI w Łodzi
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie