KRS 0000460391
NIP7792413281
REGON30241698800000
NazwaTOP MEDIA & PUBLISHING HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTOP MEDIA & PUBLISHING HOUSE
Data rejestracji 29 kwi 2013 (11 lat temu) 29 kwi 2013
Data usunięcia 05 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUNWALDZKA, 43, POZNAŃ, 60-784, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7792413281
data rejestracji 01 sie 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5813Z WYDAWANIE GAZET #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWEDYTA MARIA KOCHMAN
Beneficjent
JAROSŁAW JÓZEF OLEWICZ
Beneficjent
KAROLINA ANNA ŻYŁA - KAŁDOŃSKA
Beneficjent
ALICJA MALGORZATA KULBICKA
Beneficjent
ALICJA MALGORZATA KULBICKA
reprezentant
JAROSŁAW JÓZEF OLEWICZ
reprezentant
KAROLINA ANNA ŻYŁA - KAŁDOŃSKA
reprezentant
EDYTA MARIA KOCHMAN
Wspólnik
2013-04-29
2021-01-05
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
KAROLINA ANNA ŻYŁA KAŁDOŃSKA
Wspólnik
2013-04-29
2021-01-05
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
JAROSŁAW JÓZEF OLEWICZ
Wspólnik
2013-04-29
2021-01-05
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
ALICJA MAŁGORZATA KULBICKA
Wspólnik
2013-04-29
2021-01-05
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
KAROLINA ANNA ŻYŁA KAŁDOŃSKA
Likwidator
2019-04-16
2021-01-05
JAROSŁAW JÓZEF OLEWICZ
Likwidator
2019-04-16
2021-01-05
ALICJA MAŁGORZATA KULBICKA
Likwidator
2019-04-16
2021-01-05
EDYTA MARIA KOCHMAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAROSŁAW JÓZEF OLEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KAROLINA ANNA ŻYŁA - KAŁDOŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ALICJA MALGORZATA KULBICKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
JAROSŁAW JÓZEF OLEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-04-29
2019-04-16
KAROLINA ANNA ŻYŁA KAŁDOŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-29
2019-04-16
ALICJA MAŁGORZATA KULBICKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-29
2019-04-16
EDYTA MARIA KOCHMAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-29
2019-01-22
RENATA MARIA ALEKSANDRZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-01-22
2019-04-16
2013-04-29
2019-04-16
TOP MEDIA & PUBLISHING HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie