KRS 0000460232
NIP9452173583
REGON12285134400000
NazwaINVESTMENT&DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINVESTMENT&DEVELOPMENT
Data rejestracji 30 kwi 2013 (11 lat temu) 30 kwi 2013
Data usunięcia 31 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZŁOTA, 7, WARSZAWA, 00-019, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJPIOTR MIROSŁAW SIKORSKI
Wspólnik
2013-04-30
2014-04-30
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900 ZŁ.
GLOBAL OFFICE LIMITED
Wspólnik
2014-04-30
2015-10-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF ANDRZEJ MACIEJEWSKI
Wspólnik
2015-10-27
2019-05-31
100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE
KRZYSZTOF ANDRZEJ MACIEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-10-27
2019-05-31
ZBIGNIEW BILIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-04-30
2015-10-27
PIOTR MIROSŁAW SIKORSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-04-30
2014-04-30
2013-04-30
2015-10-27
POD FORTEM, 15A, KRAKÓW, 31-302, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie