KRS 0000460071
NIP6182143983
REGON30241685300000
NazwaEGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEGH
Data rejestracji 29 kwi 2013 (11 lat temu) 29 kwi 2013
Data usunięcia 30 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRYDERYKA CHOPINA, 23, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHMARIOLA ZIEMNIAK
Wspólnik
2013-04-29
2018-10-16
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
BOGUSŁAW MICHAŁ ZIEMNIAK
Wspólnik
2013-04-29
2018-10-16
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
MACIEJ BOGUSŁAW ZIEMNIAK
Wspólnik
2018-10-16
2019-04-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
PIOTR MACIEJ SKURNIAK
Wspólnik
2019-04-11
2023-08-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MACIEJ BOGUSŁAW ZIEMNIAK
PREZES ZARZĄDU
2013-04-29
2015-06-26
HUBERT KULIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-06-26
2015-09-01
PIOTR MACIEJ SKURNIAK
PREZES
2019-04-11
2023-08-30
MARIOLA ZIEMNIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-01
2018-10-16
MACIEJ BOGUSŁAW ZIEMNIAK
PREZES ZARZĄDU
2018-10-16
2018-10-29
2013-04-29
2013-08-06
ALFONSA PARCZEWSKIEGO, 9A, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
2015-06-26
2015-09-01
UL. DOBRZECKA, 69, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
2015-09-01
2018-10-16
UL. DOBRZECKA, 69/71, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
2018-10-16
2019-04-11
UL. ARMII KRAJOWEJ, 21, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie