KRS 0000459971
NIP7393860110
REGON28149264300000
NazwaISODOMUS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaISODOMUS SERWIS
Data rejestracji 25 kwi 2013 (11 lat temu) 25 kwi 2013
Data usunięcia 23 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 36A, PREJŁOWO, 11-030, PURDA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email TGRZELAK@ISODOMUS.PL
Dane podatkowe
NIP 7393860110
data rejestracji 06 maj 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 sie 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHKATARZYNA BOŻENA GRZELAK
reprezentant
KATARZYNA BOŻENA GRZELAK
Beneficjent
KATARZYNA BOŻENA GRZELAK
Wspólnik
2013-04-25
2022-09-23
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00ZŁ
KATARZYNA BOŻENA GRZELAK
Likwidator
2021-07-21
2022-09-23
KATARZYNA BOŻENA GRZELAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KATARZYNA BOŻENA GRZELAK
PREZES ZARZĄDU
2013-04-25
2016-05-11
TOMASZ TADEUSZ GRZELAK
PREZES ZARZĄDU
2016-05-11
2020-02-28
KATARZYNA BOŻENA GRZELAK
PREZES ZARZĄDU
2020-02-28
2021-07-21
2013-04-25
2021-07-21
ISODOMUS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie