KRS 0000459966
NIP5532512890
REGON24325245000000
NazwaMULTIROBOTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMULTIROBOTYKA
Data rejestracji 26 kwi 2013 (11 lat temu) 26 kwi 2013
Data usunięcia 10 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PROF. DR. MIECZYSŁAWA MICHAŁOWICZA, 12, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3099Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZIDOMINIK JAROSŁAW FRANEK
Wspólnik
2013-04-26
2022-02-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
SEBASTIAN FRANEK
Wspólnik
2013-04-26
2022-02-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR LESZEK MASŁOŃ
Wspólnik
2013-04-26
2017-02-23
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
WOJCIECH MICHAŁ ŻYŁA
Wspólnik
2013-04-26
2015-03-13
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW JERZY LEGIERSKI
Wspólnik
2017-02-23
2022-02-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DOMINIK JAROSŁAW FRANEK
PREZES ZARZĄDU
2013-04-26
2020-06-04
SEBASTIAN FRANEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-26
2022-02-10
2013-04-26
2017-10-20
WSPÓLNA, 2, RAJCZA, 34-370, RAJCZA, POLSKA
2403-SEE.7113.223.2023.1 UNP: 2403-23-012505
0023-02-06
2023-02-13
644.12 PLN
RIP.3161.334.2020.JD
Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
2403-SEE.7113.224.2023.1 UNP: 2403-23-012508
0023-02-06
2023-02-13
718.5 PLN
RIP.3161.164.2021.JD
Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
2403-SEE.7113.224.2023.1 UNP: 2403-23-012508
0023-02-06
2023-02-13
726.6 PLN
RIP.3161.123.2021.JD
Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
GKm 78/19
2022-03-10
2023-05-23
38919.54 PLN
XVII GNc 3126/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Tomasz Głowacki Kancelaria Komornicza nr III w Raciborzu
2436-SEE.711. .2022
2022-04-28
2022-07-01
241.92 PLN
RIP.3161.146.2019.KC
Urząd Skarbowy w Żywcu
2436-SEE.711. .2022
2022-04-28
2022-07-01
500.39 PLN
RIP.3161.345.2018.KC
Urząd Skarbowy w Żywcu
2436-SEE.711. .2022
2022-04-28
2022-07-01
613.75 PLN
RIP.3161.20.2020.JD
Urząd Skarbowy w Żywcu
2436-SEE.711. .2022
2022-04-28
2022-07-01
238.88 PLN
RIP.3161.173.2019.KC
Urząd Skarbowy w Żywcu
TW1020018007299
2022-06-13
2023-12-04
8344.01 PLN
TW1020018007299
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW1020018003412
2022-06-13
2023-12-04
80838.07 PLN
TW1020018003412
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie