KRS 0000459675
NIP8341882092
REGON10159345300000
NazwaKONTORENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKONTORENT
Data rejestracji 23 kwi 2013 (11 lat temu) 23 kwi 2013
Data usunięcia 17 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 7, WRONIKÓW, 97-340, WRONIKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KONTORENT@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 8341882092
data rejestracji 28 lis 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEŁUKASZ WASIAK
Beneficjent
ŁUKASZ WASIAK
reprezentant
ŁUKASZ JANUSZ WASIAK
Wspólnik
2017-12-11
2022-02-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KONRAD LEBIODA
Wspólnik
2013-04-23
2014-11-28
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4500 ZŁ
JUSTYNA MAGDALENA KŁYS
Wspólnik
2013-08-30
2014-11-28
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 ZŁ
SEBASTIAN KAROL MADEJ
Wspólnik
2014-11-28
2017-12-11
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
ALDONA MONIKA MADEJ
Wspólnik
2014-11-28
2014-12-16
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
IWONA WIOLETA KIJEWSKA
Wspólnik
2014-12-16
2017-12-11
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
ŁUKASZ JANUSZ WASIAK
Likwidator
2019-10-17
2022-02-17
ŁUKASZ WASIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY, PROKURENT UPRANIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
ALDONA MONIKA MADEJ
PREZES ZARZĄDU
2014-11-28
2014-12-16
IWONA WIOLETA KIJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-12-16
2017-12-11
KONRAD LEBIODA
PREZES ZARZĄDU
2013-04-23
2014-11-28
ŁUKASZ JANUSZ WASIAK
PREZES ZARZĄDU
2017-12-11
2019-10-17
2013-04-23
2019-10-17
KONTORENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-04-23
2014-11-28
4, MAURZYCE, 99-440, ZDUNY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie