KRS 0000459635
NIP5170361739
REGON18094268500000
NazwaGEECS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGEECS
Data rejestracji 26 kwi 2013 (11 lat temu) 26 kwi 2013
Data usunięcia 08 mar 2022 08 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TREMBECKIEGO, 11A, RZESZÓW, 35-234, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4275900,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji4275900
Dane podatkowe
NIP 5170361739
data rejestracji 27 lut 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓWJACEK CHMIEL
Członek Organu Nadzoru
2013-04-26
2015-11-04
GRAŻYNA ŚLISZ
Członek Organu Nadzoru
2015-11-04
2022-03-08
PAULINA ŚLISZ SANDECKA
Członek Organu Nadzoru
2015-11-04
2022-03-08
EWA TERESA KRZEMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2020-02-21
2022-03-08
TADEUSZ GORAZD
Członek Organu Nadzoru
2013-04-26
2015-11-04
EWA BARBARA ŚLISZ TOBOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-04-26
2020-02-21
LESŁAW JAN ŚLISZ
Likwidator
2020-02-21
2022-03-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, JEDNAKŻE PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRYCH KWOTA PRZEKRACZA 150.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
LESŁAW JAN ŚLISZ
PREZES ZARZĄDU
2013-04-26
2020-02-21
2013-04-26
2020-02-21
GEECS SPÓŁKA AKCYJNA
2013-04-26
2013-06-25
TREMBECKIEGO, 11A, RZESZÓW, 35-234, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie