KRS 0000459038
NIP8842747614
REGON02212455800000
NazwaBODNAR GREEN PLANTS BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBODNAR GREEN PLANTS BIS
Data rejestracji 18 kwi 2013 (11 lat temu) 18 kwi 2013
Data usunięcia 24 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIDNICKA, 1 B, ROGOŹNICA, 58-150, STRZEGOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8842747614
data rejestracji 13 maj 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLINPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIROMAN JERZY BODNAR
reprezentant
ROMAN JERZY BODNAR
Beneficjent
ROMAN JERZY BODNAR
Wspólnik
2013-04-18
2022-11-24
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
ALEKSANDRA ZAJĄC
Wspólnik
2013-04-18
2022-11-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
MAŁGORZATA ANNA PISARSKA
Wspólnik
2013-04-18
2022-01-14
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
HALINA JOANNA BOBER
Wspólnik
2013-04-18
2022-01-14
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
Wspólnik
2013-04-18
2022-01-14
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
00601524400000
ROMAN JERZY BODNAR
Likwidator
2022-01-14
2022-11-24
ROMAN JERZY BODNAR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
MAŁGORZATA ANNA PISARSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-18
2022-01-14
ROMAN JERZY BODNAR
PREZES ZARZĄDU
2013-04-18
2022-01-14
HALINA JOANNA BOBER
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-18
2019-04-16
2013-04-18
2022-01-14
BODNAR GREEN PLANTS BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie