KRS 0000458513
NIP5170362472
REGON18096530900000
NazwaMULTI INVESTORS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKIWDACJI
Krótka nazwaMULTI INVESTORS GROUP W LIKIWDACJI
Data rejestracji 16 kwi 2013 (11 lat temu) 16 kwi 2013
Data usunięcia 14 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC KILIŃSKIEGO, 2, RZESZÓW, 35-005, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWASŁAWOMIR GRESZTA
Wspólnik
2013-04-16
2016-12-14
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 52 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 2600,00
WOJCIECH BARAN
Wspólnik
2013-04-16
2016-12-14
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 12 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 600,00
MIROSŁAW KAMIL KAZIOR
Wspólnik
2013-04-16
2016-12-14
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 12 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 600,00
AGNIESZKA JUSTYNA FURGAŁA
Wspólnik
2013-04-16
2016-12-14
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 12 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 600,00
SYLWIA JARGIEŁO
Wspólnik
2013-04-16
2016-12-14
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 12 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 600,00
SŁAWOMIR GRESZTA
Likwidator
2015-04-30
2016-12-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SŁAWOMIR GRESZTA
PREZES ZARZĄDU
2013-04-16
2015-04-30
2013-04-16
2015-04-30
MULTI INVESTORS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie