KRS 0000458462
NIP7922272288
REGON18063198500000
NazwaVIS A VIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVIS A VIS
Data rejestracji 15 kwi 2013 (11 lat temu) 15 kwi 2013
Data usunięcia 05 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAROSŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@VVPRACA.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4331Z TYNKOWANIE #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKŁUKASZ WŁADYSŁAW KNAP
Wspólnik
2013-04-15
2021-10-05
50 UDZIAŁÓW O WARTOSCI DWÓCH TYSIĘCY PIĘCIUSET ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW GRZEGORZ RĄCZKA
Wspólnik
2013-04-15
2021-10-05
50 UDZIAŁÓW O WARTOSCI DWÓCH TYSIĘCY PIĘCIUSET ZŁOTYCH
ŁUKASZ WŁADYSŁAW KNAP
Prokurent
2015-07-07
2021-10-05
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
PRZEMYSŁAW GRZEGORZ RĄCZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-15
2015-07-07
ŁUKASZ WŁADYSŁAW KNAP
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-15
2015-07-07
2013-04-15
2016-03-03
JANA PAWŁA II, 7, JAROSŁAW, 37-500, JAROSŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie