KRS 0000458155
NIP6762462788
REGON12279480100000
NazwaGMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMB
Data rejestracji 15 kwi 2013 (11 lat temu) 15 kwi 2013
Data usunięcia 13 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEONA PETRAŻYCKIEGO, 53, KRAKÓW, 30-410, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCHARTUR PIOTR GOŁĘBIOWSKI
Wspólnik
2013-04-15
2023-07-13
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300 ZŁ
JÓZEF WÓJCIK
Wspólnik
2013-04-15
2023-07-13
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700 ZŁ
ROBERT ARTUR GOŁĘBIOWSKI
Likwidator
2020-04-30
2023-07-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT.
ROBERT ARTUR GOŁĘBIOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-04-15
2020-04-30
2013-04-15
2020-04-30
GMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie