KRS 0000458047
NIP6342817552
REGON24323485300000
NazwaATLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaATLIN
Data rejestracji 11 kwi 2013 (11 lat temu) 11 kwi 2013
Data usunięcia 10 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA MATEJKI, 4, KATOWICE, 40-077, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 370000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6342817552
data rejestracji 01 lut 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMAGDALENA DOROTA SZURMA
Beneficjent
MAREK BARDZINSKI
Beneficjent
MAGDALENA DOROTA SZURMA
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2013-04-11
2014-02-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
24105682100000
MAREK RADOSŁAW BARDZIŃSKI
Wspólnik
2014-02-28
2023-11-10
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350.000,00 ZŁ
VERONICA AGATA FRITSCH
Wspólnik
2014-02-28
2022-01-12
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
MAGDALENA DOROTA SZURMA
Wspólnik
2022-01-12
2023-11-10
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
MAGDALENA DOROTA SZURMA
Likwidator
2022-06-01
2023-11-10
MAGDALENA DOROTA SZURMA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAREK BARDZINSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ JÓZEF BUŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2013-04-11
2014-02-28
MAREK RADOSŁAW BARDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-02-28
2022-01-12
MAGDALENA DOROTA SZURMA
PREZES ZARZĄDU
2022-01-12
2022-06-01
2013-04-11
2014-02-28
X-PHARMA ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-02-28
2016-03-14
ESEXY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-14
2022-06-01
ATLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-04-11
2014-02-28
GLIWICKA, 5, KATOWICE, 40-079, KATOWICE, POLSKA
2014-02-28
2018-05-16
KOLISTA, 25, KATOWICE, 40-486, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie