KRS 0000457840
NIP8992743322
REGON02211867000000
NazwaECO LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaECO LOGISTIC
Data rejestracji 16 kwi 2013 (11 lat temu) 16 kwi 2013
Data usunięcia 19 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#45 BUDOWNICTWOKRZYSZTOF BORUTA
Wspólnik
2013-04-16
2013-07-05
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
RYSZARD HENRYK ŁABANOWICZ
Wspólnik
2013-07-05
2016-01-05
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MARIA RDES
Wspólnik
2016-01-05
2020-05-26
50 ([PIĘĆDZIESIĄT ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JÜRGEN KLIGER
Wspólnik
2020-05-26
2022-10-19
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF BORUTA
PREZES ZARZĄDU
2013-04-16
2013-07-05
RYSZARD HENRYK ŁABANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-07-05
2016-01-05
MARIA RDES
PREZES ZARZĄDU
2016-01-05
2022-10-19
2013-04-16
2020-05-26
ŚW. JERZEGO, 1, WROCŁAW, 50-518, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie