KRS 0000457793
NIP7010376130
REGON14655213700000
NazwaGREEN GAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGREEN GAS POLSKA
Data rejestracji 11 kwi 2013 (11 lat temu) 11 kwi 2013
Data usunięcia 24 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, 9, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0620Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO #0910Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEGREEN GAS ENERGY PROJECTS B.V.
Wspólnik
2013-04-11
2015-11-04
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH
GREEN GAS DPB, A.S.
Wspólnik
2015-11-04
2019-07-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
WOJCIECH ALEKSANDER HACZEK
Likwidator
2018-11-29
2019-07-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z WICE-PREZESEM ZARZĄDU LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB Z WICE-PREZESEM ZARZĄDU
JOOST KNOLL
PREZES ZARZĄDU
2013-04-11
2015-11-04
RENÉ MARCEL PIT
WICE-PREZES ZARZĄDU
2013-04-11
2015-11-04
1966-09-26
ANTONÍN KUNZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-11
2016-05-09
ANTONÍN KUNZ
PREZES ZARZĄDU
2016-05-09
2018-05-11
MICHIEL JAN ADRIAAN TIJMENSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-11
2016-05-09
PETR HEMZA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-09
2018-02-16
WOJCIECH ALEKSANDER HACZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-09
2018-11-29
JAROSLAV KULHÁNEK
PREZES ZARZĄDU
2018-05-11
2018-11-29
2013-04-11
2018-11-29
GREEN GAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-04-11
2016-01-29
ALEJE UJAZDOWSKIE, 51, WARSZAWA, 00-536, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie