KRS 0000457638
NIP5252551995
REGON14662385400000
NazwaWARSZAWSKIE TOWARZYSTWO KREDYTOWE SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaWARSZAWSKIE TOWARZYSTWO KREDYTOWE
Data rejestracji 09 kwi 2013 (11 lat temu) 09 kwi 2013
Data usunięcia 06 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. ZYGMUNTA SŁOMIŃSKIEGO, 17, WARSZAWA, 00-195, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@WTKDORADCY.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6611Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAALICJA KARPIŃSKA
Wspólnik
2013-04-09
2019-11-06
ARTUR DĄBROWSKI
Wspólnik
2013-04-09
2019-11-06
MIROSŁAW STEFAN GŁADECKI
Wspólnik
2013-04-09
2019-11-06
PAWEŁ JAN KARPIŃSKI
Prokurent
2015-08-31
2019-11-06
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM LUB PROKURENTEM.
MIROSŁAW STEFAN GŁADECKI
Członek Organu Reprezentacji
2013-04-09
2019-11-06
ALICJA KARPIŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2013-04-09
2019-11-06
ARTUR DĄBROWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2013-04-09
2019-11-06
2013-04-09
2013-12-13
JANA PAWŁA II, 80, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
2013-12-13
2015-08-31
AL. JANA PAWŁA II, 80, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie