KRS 0000457434
NIP6152043030
REGON02209993200000
NazwaSELLBEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSELLBEE
Data rejestracji 08 kwi 2013 (11 lat temu) 08 kwi 2013
Data usunięcia 05 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 28/30, WROCŁAW, 53-333, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email FAKTURY@SELLBEE.PL
Dane podatkowe
NIP 6152043030
data rejestracji 01 kwi 2013
status Czynny
03109025290000000120839826
SANPL 17 Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 17/115 53-314 Wrocław POLSKA
04109025290000000120840002
SANPL 17 Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 17/115 53-314 Wrocław POLSKA
17102052260000650206442364
PKO Oddział 1 we Wrocławiu
ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
54102052260000600206414686
PKO Oddział 1 we Wrocławiu
ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
52109019680000000136553097
SANPL 1 Oddział w Zgorzelcu
ul. Wolności 11 59-900 zgorzelecki POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICHMARCIN KRZYSZTOF KRUPICZ
Beneficjent
MARCIN KRZYSZTOF KRUPICZ
zgłaszający - członek zarządu
MARCIN KRZYSZTOF KRUPICZ
Wspólnik
2013-04-08
2017-07-05
180 (STO OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90000 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KAMILA PAWEŁKIEWICZ
Wspólnik
2013-04-08
2017-07-05
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MARCIN KRZYSZTOF KRUPICZ
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
PIERWSZEŃSTWO W NABYCIU ZBYWANYCH AKCJI, PIERWSZEŃSTWO PRZEJĘCIA AKCJI W PRZYPADKU PRZYMUSOWEGO WYKUPU, PIERWSZEŃSTWO WYKONANIA PRAWA POBORU, PIERWSZEŃSTWO WYPŁATY KWOT LIKWIDACYJNYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO DZIAŁANIA I REPREZENTACJI SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SPÓŁKI.
MARCIN KRZYSZTOF KRUPICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-08
2014-08-22
MARCIN KRZYSZTOF KRUPICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-08-22
2017-05-16
MICHAŁ RYSZARD ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-05-16
2017-07-05
2013-04-08
2014-08-22
INLEGES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-08-22
2017-05-16
INTELLOGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-04-08
2014-08-22
BOHATERÓW II ARMII WOJSKA POLSKIEGO, 12, ZGORZELEC, 59-900, ZGORZELEC, POLSKA
2014-08-22
2016-07-06
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 98, WROCŁAW, 53-333, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie