KRS 0000456906
NIP6342816802
REGON24322840400000
NazwaCRS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCRS FINANCE
Data rejestracji 05 kwi 2013 (11 lat temu) 05 kwi 2013
Data usunięcia 17 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DĄBRÓWKI, 16, KATOWICE, 40-081, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email CRSFINANCE@YAHOO.PL
Dane podatkowe
NIP 6342816802
data rejestracji 21 cze 2013
status Zwolniony
21191010482790425450990001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMACIEJ KRZYSZTOF URBAŃCZYK
Wspólnik
2013-04-05
2014-04-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
ELŻBIETA LIDIA UNGER
Wspólnik
2013-04-05
2013-08-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
BOGUSŁAW JÓZEF GRUSZCZYŃSKI
Wspólnik
2013-08-07
2016-11-18
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ
ELŻBIETA LIDIA UNGER
Wspólnik
2015-01-09
2024-04-17
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA
Wspólnik
2016-11-18
2024-04-17
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ ŁĄCZNIE Z TOMASZEM GRUSZCZYŃSKIM I ARTUREM GRUSZCZYŃSKIM JAKO SPADKOBIERCY BOGUSŁAWA GRUSZCZYŃSKIEGO
TOMASZ GRUSZCZYŃSKI
Wspólnik
2016-11-18
2024-04-17
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ ŁĄCZNIE Z ARTUREM GRUSZCZYŃSKIM I KATARZYNĄ GRUSZCZYŃSKĄ JAKO SPADKOBIERCY BOGUSŁAWA GRUSZCZYŃSKIEGO
ARTUR GRUSZCZYŃSKI
Wspólnik
2016-11-18
2024-04-17
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ ŁĄCZNIE Z TOMASZEM GRUSZCZYŃSKIM I KATARZYNĄ GRUSZCZYŃSKĄ JAKO SPADKOBIERCY BOGUSŁAWA GRUSZCZYŃSKIEGO
MACIEJ KRZYSZTOF URBAŃCZYK
Likwidator
2016-11-18
2024-04-17
ELŻBIETA ROMANA CISZ
Likwidator
2015-08-07
2016-11-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
MACIEJ KRZYSZTOF URBAŃCZYK
PREZES ZARZĄDU
2013-04-05
2014-04-28
ELŻBIETA LIDIA UNGER
V-CE PREZES ZARZĄDU
2013-04-05
2013-07-12
ANNA MARIOLA ZŁOCKA
PREZES ZARZĄDU
2014-04-28
2014-10-16
ELŻBIETA ROMANA CISZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-17
2015-08-07
2013-04-05
2015-08-07
CRS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-04-05
2015-02-18
WINCENTEGO POLA, 20A, KATOWICE, 40-596, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie