KRS 0000455993
NIP8691981707
REGON12281738200000
Nazwa"VICTORIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVICTORIA
Data rejestracji 29 mar 2013 (11 lat temu) 29 mar 2013
Data usunięcia 20 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 48, KOPACZE WIELKIE, 32-821, ZABORÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email VICTORIABIUROPOLOWAN@WP.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#0170Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHERYK DOBOSZ
Wspólnik
2013-03-29
2018-12-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
JOLANTA BARBARA ZALEŃSKA
Wspólnik
2013-03-29
2018-12-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ERYK DOBOSZ
Likwidator
2014-11-26
2018-12-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ERYK DOBOSZ
PREZES ZARZĄDU
2013-03-29
2014-11-26
JOLANTA BARBARA ZALEŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-29
2014-11-26
2013-03-29
2014-11-26
"VICTORIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie