KRS 0000455627
NIP7543071539
REGON16151853900000
NazwaGRUPA BGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRUPA BGA
Data rejestracji 22 mar 2013 (11 lat temu) 22 mar 2013
Data usunięcia 26 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OZIMSKA, 15, OPOLE, 45-057, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANNA BEATA BORKOWSKA-KASPRZYK
Beneficjent
BOGUSŁAW ZDANOWICZ
Beneficjent
ANNA BEATA BORKOWSKA-KASPRZYK
reprezentant
BOGUSŁAW ZDANOWICZ
reprezentant
GRZEGORZ KRZYSZTOF MACIAK
reprezentant
GRZEGORZ KRZYSZTOF MACIAK
Beneficjent
ANNA BEATA BORKOWSKA KASPRZYK
Wspólnik
2013-03-22
2023-10-26
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.980,00 ZŁ
BOGUSŁAW ZDANOWICZ
Wspólnik
2013-03-22
2023-10-26
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.040,00 ZŁ
GRZEGORZ KRZYSZTOF MACIAK
Wspólnik
2013-03-22
2023-10-26
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.980,00 ZŁ
ANNA BEATA BORKOWSKA-KASPRZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BOGUSŁAW ZDANOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
GRZEGORZ KRZYSZTOF MACIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIE Z JEDNEGO CZŁONKA TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
BOGUSŁAW ZDANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-03-22
2023-10-26
ANNA BEATA BORKOWSKA KASPRZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-22
2023-10-26
GRZEGORZ KRZYSZTOF MACIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-22
2023-10-26
2013-03-22
2015-07-24
J. CYGANA, 4, OPOLE, 45-131, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie