KRS 0000455548
NIP6342816506
REGON24321749300000
NazwaTMC KIEPURA, WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaTMC KIEPURA, WÓJCIK
Data rejestracji 21 mar 2013 (11 lat temu) 21 mar 2013
Data usunięcia 07 mar 2024 07 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres AL. W. KORFANTEGO, 169, KATOWICE, 40-153, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6342816506
data rejestracji 06 kwi 2013
status Czynny
40105013601000009030179049
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
48105013601000002441404726
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
73105013601000009030262845
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
90105013601000009081091218
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHROBERT KIEPURA
Beneficjent
MICHAŁ ANDRZEJ WÓJCIK
Beneficjent
ROBERT KIEPURA
reprezentant
MICHAŁ ANDRZEJ WÓJCIK
reprezentant
ROBERT KIEPURA
Wspólnik
2013-03-21
2024-03-07
MICHAŁ ANDRZEJ WÓJCIK
Wspólnik
2013-03-21
2024-03-07
ROBERT KIEPURA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MICHAŁ ANDRZEJ WÓJCIK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSZYSCY WSPÓLNICY
ROBERT KIEPURA
Członek Organu Reprezentacji
2013-03-21
2024-03-07
MICHAŁ ANDRZEJ WÓJCIK
Członek Organu Reprezentacji
2013-03-21
2024-03-07
2013-03-21
2024-03-07
SPÓŁKA JAWNA
2013-03-21
2024-03-07
TMC KIEPURA, WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA
2013-03-21
2024-03-07
AL. W. KORFANTEGO, 169, KATOWICE, 40-153, KATOWICE, POLSKA
2015-01-14
2024-03-07
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-01-14
2024-03-07
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2015-01-14
2024-03-07
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2015-01-14
2024-03-07
7734Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO
2015-01-14
2024-03-07
4618Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
2015-01-14
2024-03-07
4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2015-01-14
2024-03-07
4676Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
2015-01-14
2024-03-07
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-01-14
2024-03-07
8121Z - NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
2015-01-14
2024-03-07
8122Z - SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie