KRS 0000455219
NIP5223005020
REGON14661542900000
NazwaDWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDWL
Data rejestracji 19 mar 2013 (12 lat temu) 19 mar 2013
Data usunięcia 04 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚWIĘTOJAŃSKA, 96, GDYNIA, 81-388, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email DWL@DWLGROUP.EU
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCHRAFAŁ JULIUSZ ADAMIAK
Wspólnik
2013-03-19
2014-04-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ LESZCZYŃSKI
Wspólnik
2013-03-19
2014-04-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ JÓZEF KULMA
Wspólnik
2014-04-23
2018-03-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH
JADWIGA LESZCZYŃSKA
Wspólnik
2014-04-23
2018-03-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH
MAKSIM WASILJEWICZ KAPUSTIN
Wspólnik
2018-03-28
2024-09-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RAFAŁ JULIUSZ ADAMIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-19
2014-04-23
PAWEŁ LESZCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-19
2014-04-23
ANDRZEJ JÓZEF KULMA
PREZES ZARZĄDU
2014-04-23
2018-03-28
MAKSIM WASILJEWICZ KAPUSTIN
PREZES ZARZĄDU
2018-03-28
2024-09-04
2013-03-19
2014-04-23
G2 ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-03-19
2014-04-23
PLUTONU TORPEDY, 1A, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
2014-04-23
2015-09-02
DĄBRÓWKI, 82, GDAŃSK, 80-034, GDAŃSK, POLSKA
2015-09-02
2016-10-24
UL. OLIWSKA, 85, GDAŃSK, 80-542, GDAŃSK, POLSKA
GKm 42/23
2023-12-22
2024-06-14
25033.07 PLN
XVI GNc 4991/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Karol Wojtala Kancelaria Komornicza nr XVIII w Gdańsku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie