KRS 0000454852
NIP8971788673
REGON02209922800000
NazwaDBMANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDBMANAGEMENT
Data rejestracji 15 mar 2013 (12 lat temu) 15 mar 2013
Data usunięcia 16 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4743Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANABARTŁOMIEJ DAMIAN GUGUŁA
Wspólnik
2013-03-15
2018-04-26
5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
DAMIAN MACIEJ MACHNIK
Wspólnik
2013-03-15
2018-04-26
5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA INDYWIDUALNA). DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. ZA SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU UZNAJE SIĘ DOKONYWANIE CZYNNOŚCI ZOBOWIĄZUJĄCYCH I ROZPORZĄDZAJĄCYCH ORAZ CZYNNOŚCI O PODWÓJNYM SKUTKU O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 ZŁ. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY I NIE USTANOWIONO PROKURY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU.
BARTŁOMIEJ DAMIAN GUGUŁA
PREZES ZARZĄDU
2013-03-15
2018-04-26
DAMIAN MACIEJ MACHNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-15
2018-04-26
2013-03-15
2018-09-20
PLAC SOLNY, 14, WROCŁAW, 50-062, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie