KRS 0000454593
NIP9372665829
REGON24320891000000
Nazwa"INTERGOS" II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"INTERGOS" II
Data rejestracji 14 mar 2013 (12 lat temu) 14 mar 2013
Data usunięcia 28 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEGIONÓW, 59A, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@INTERGOS.EU
Dane podatkowe
NIP 9372665829
data rejestracji 01 lip 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWZBIGNIEW STANISŁAW ŁAGIEWSKI
Beneficjent
MARCIN STANISŁAW ŻMUDZIŃSKI
Beneficjent
ZBIGNIEW STANISŁAW ŁAGIEWSKI
reprezentant
ZDZISŁAW KUCIA
Wspólnik
2013-03-14
2019-02-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN
Wspólnik
2013-03-14
2018-10-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH
00848545100000
Wspólnik
2019-02-26
2022-10-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000,00 ZŁ
07042475400000
ZBIGNIEW JÓZEF HEROK
Prokurent
2013-03-14
2022-10-28
PROKURA SAMOISTNA
BOŻENA KNAPEK
Prokurent
2019-02-26
2022-10-28
SAMOISTNA
MONIKA KATARZYNA STRZĄDAŁA
Prokurent
2019-08-12
2022-10-28
SAMOISTNA
ZBIGNIEW STANISŁAW ŁAGIEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARCIN STANISŁAW ŻMUDZIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZBIGNIEW KOŻDOŃ
PREZES ZARZĄDU
2013-03-14
2020-09-30
ZBIGNIEW STANISŁAW ŁAGIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-09-30
2022-10-28
2013-03-14
2022-10-28
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-03-14
2022-10-28
"INTERGOS" II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-03-14
2022-10-28
LEGIONÓW, 59A, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2020-10-29
2022-10-28
8010Z - DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
2013-03-14
2022-10-28
8020Z - DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
2013-03-14
2022-10-28
8121Z - NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
2013-03-14
2022-10-28
8122Z - SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
2013-03-14
2022-10-28
8129Z - POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
2013-03-14
2022-10-28
8130Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
2013-03-14
2022-10-28
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2013-03-14
2022-10-28
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2013-03-14
2022-10-28
7830Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie