KRS 0000454034
NIP5711712660
REGON28148040400000
NazwaROLMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLMIL
Data rejestracji 22 mar 2013 (11 lat temu) 22 mar 2013
Data usunięcia 02 mar 2021 02 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 15, JANKOWICE, 14-120, DĄBRÓWNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5711712660
data rejestracji 01 kwi 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACHSTANISŁAW MILEWSKI
Beneficjent
STANISŁAW MILEWSKI
reprezentant
WOJCIECH MILEWSKI
Wspólnik
2013-03-22
2021-03-02
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ
STANISŁAW MILEWSKI
Wspólnik
2013-03-22
2021-03-02
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ
MIECZYSŁAW PRZEDPEŁSKI
Wspólnik
2013-03-22
2021-03-02
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ
KAZIMIERZ POTORSKI
Wspólnik
2013-03-22
2021-03-02
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ
ANNA PRZEDPEŁSKA
Wspólnik
2013-03-22
2021-03-02
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ
STANISŁAW MILEWSKI
Likwidator
2019-09-09
2021-03-02
STANISŁAW MILEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
STANISŁAW MILEWSKI
PREZES
2013-03-22
2019-09-09
MIECZYSŁAW PRZEDPEŁSKI
WICEPREZES
2013-03-22
2019-09-09
2013-03-22
2019-09-09
ROLMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie