KRS 0000453941
NIP1132864554
REGON14662628400000
NazwaENROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaENROM
Data rejestracji 07 mar 2013 (12 lat temu) 07 mar 2013
Data usunięcia 20 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZAPELSKA, 40, WARSZAWA, 04-081, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1132864554
data rejestracji 05 maj 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 mar 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #3511 PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW #4222 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4339 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4321 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3320 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMIWOJCIECH MAREK KOSCIOLEK
Beneficjent
JAKUB KAMIL ANTOSIK
Beneficjent
JAKUB KAMIL ANTOSIK
reprezentant
JAKUB KAMIL ANTOSIK
Wspólnik
2013-03-07
2024-08-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH MAREK KOŚCIOŁEK
Wspólnik
2013-03-07
2024-08-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH
JAKUB KAMIL ANTOSIK
Likwidator
2017-07-25
2018-01-16
JAKUB KAMIL ANTOSIK
Likwidator
2019-03-11
2024-08-20
WOJCIECH MAREK KOSCIOLEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAKUB KAMIL ANTOSIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAKUB KAMIL ANTOSIK
PREZES ZARZĄDU
2013-03-07
2017-07-25
WOJCIECH MAREK KOŚCIOŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-07
2017-07-25
JAKUB KAMIL ANTOSIK
PREZES ZARZĄDU
2018-01-16
2019-03-11
WOJCIECH MAREK KOŚCIOŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-16
2019-03-11
2013-03-07
2017-07-25
ENROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-07-25
2018-01-16
ENROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie