KRS 0000453834
NIP8191663714
REGON18095047200000
NazwaERES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaERES
Data rejestracji 07 mar 2013 (12 lat temu) 07 mar 2013
Data usunięcia 10 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SŁOWACKIEGO, 89, STRZYŻÓW, 38-100, STRZYŻÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8191663714
data rejestracji 07 mar 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKKRYSTYNA ZIOBRO
Beneficjent
ARTUR JÓZEF ZIOBRO
Beneficjent
KRYSTYNA ZIOBRO
reprezentant
ARTUR JÓZEF ZIOBRO
Wspólnik
2013-03-07
2021-08-10
950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950.000 ZŁ
TADEUSZ FERDYNAND GOMÓŁKA
Wspólnik
2015-12-21
2019-10-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
ZDZISŁAW STANISŁAW ZALEŃSKI
Wspólnik
2018-12-19
2019-05-20
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200 000 ZŁ.
KRYSTYNA BARBARA ZIOBRO
Wspólnik
2019-10-08
2021-08-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
JÓZEF KAZIMIERZ ZIOBRO
Prokurent
2017-03-17
2019-05-20
SAMODZIELNA
JÓZEF ANTONI DACYL
Prokurent
2013-03-07
2015-12-21
JEDNOOSOBOWA
KRYSTYNA BARBARA ZIOBRO
Likwidator
2020-06-25
2021-08-10
KRYSTYNA ZIOBRO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ARTUR JÓZEF ZIOBRO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ARTUR JÓZEF ZIOBRO
VICE PREZES ZARZĄDU
2013-03-07
2015-07-30
ARTUR JÓZEF ZIOBRO
PREZES ZARZĄDU
2015-07-30
2020-06-25
ADAM ZIOBRO
PREZES ZARZĄDU
2013-03-07
2015-07-30
TADEUSZ FERDYNAND GOMÓŁKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-07-30
2019-10-08
ZDZISŁAW STANISŁAW ZALEŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-30
2017-03-17
KRYSTYNA BARBARA ZIOBRO
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-10-08
2020-06-25
2013-03-07
2020-06-25
ERES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-03-07
2015-07-30
553, GODOWA, 38-100, STRZYŻÓW, POLSKA
2015-07-30
2019-10-08
UL. BIESZCZADZKA, 48A, STRZYŻÓW, 38-100, STRZYŻÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie