KRS 0000453680
NIP6472566953
REGON24320604100000
Nazwa"KRUSZYWA RACIBORSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKRUSZYWA RACIBORSKIE
Data rejestracji 08 mar 2013 (12 lat temu) 08 mar 2013
Data usunięcia 23 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRZYŻANOWICKA, 1, BUKÓW, 44-360, LUBOMIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #0899Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAWspólnik
2013-03-08
2018-08-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
27801472000000
Wspólnik
2013-03-08
2018-08-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
24126784800000
Wspólnik
2013-03-08
2018-08-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
24099106800000
Wspólnik
2013-03-08
2018-08-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
24122976000000
Wspólnik
2013-03-08
2018-08-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
24292674400000
WŁADYSŁAW KAMUSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-03-08
2018-08-23
MARCIN PAWEŁEK
Członek Organu Nadzoru
2013-03-08
2018-08-23
SŁAWOMIR KUCHCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-03-08
2018-08-23
STANISŁAW KOŁOCZEK
Członek Organu Nadzoru
2013-03-08
2018-08-23
DAMIAN MOTYKA
Członek Organu Nadzoru
2013-03-08
2018-08-23
ANDRZEJ PIETRASZ
Prokurent
2013-03-08
2015-05-22
SAMOISTNA
ŁUKASZ WDOWCZYK
Likwidator
2015-05-22
2018-08-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ŁUKASZ WDOWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-08
2015-05-22
2013-03-08
2015-05-22
"KRUSZYWA RACIBORSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie