KRS 0000453093
NIP9291853981
REGON08110421600000
NazwaHIROTYC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHIROTYC ENGINEERING
Data rejestracji 28 lut 2013 (12 lat temu) 28 lut 2013
Data usunięcia 23 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻABIA, 2, ZIELONA GÓRA, 65-158, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANAMICHAELA OTT
Wspólnik
2013-02-28
2017-06-23
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00; ZŁ
MICHAEL EGBERT OTT
Wspólnik
2013-02-28
2017-06-23
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.750,00 ZŁ
BOLESŁAW ALEKSANDER FUDALI
Wspólnik
2013-02-28
2015-12-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00; ZŁ
MAREK PAWEŁ GAŁWA
Prokurent
2015-12-17
2017-06-23
PROKURA JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
BOLESŁAW ALEKSANDER FUDALI
PREZES ZARZĄDU
2013-02-28
2015-12-17
MICHAEL EGBERT OTT
PREZES ZARZĄDU
2015-12-17
2017-06-23
2013-02-28
2016-09-05
HIROTYC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-02-28
2015-12-17
KOŻUCHOWSKA, 30, ZIELONA GÓRA, 65-364, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie