KRS 0000452913
NIP8393171776
REGON22183946700000
NazwaSOLARY KOMORÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOLARY KOMORÓW
Data rejestracji 27 lut 2013 (12 lat temu) 27 lut 2013
Data usunięcia 29 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAROLA BORCHARDTA, 79, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄJANUSZ FRANCISZEK SIEMIENIEC
Beneficjent
BARTOSZ JAN REICHERT
Beneficjent
JAN WŁADYSŁAW REICHERT
Beneficjent
JAN WŁADYSŁAW REICHERT
reprezentant
JAN WŁADYSŁAW REICHERT
Wspólnik
2013-02-27
2024-01-29
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3400 ZŁ
BARTOSZ JAN REICHERT
Wspólnik
2013-02-27
2024-01-29
33 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3300 ZŁ
JANUSZ FRANCISZEK SIEMIENIEC
Wspólnik
2013-02-27
2024-01-29
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3300 ZŁ
JAN WŁADYSŁAW REICHERT
Likwidator
2017-05-16
2023-10-20
JANUSZ FRANCISZEK SIEMIENIEC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BARTOSZ JAN REICHERT
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAN WŁADYSŁAW REICHERT
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE
JAN WŁADYSŁAW REICHERT
PREZES ZARZĄDU
2013-02-27
2017-05-16
JANUSZ FRANCISZEK SIEMIENIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-27
2017-05-16
2013-02-27
2017-05-16
SOLARY KOMORÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie