KRS 0000452469
NIP6772373690
REGON12279044700000
NazwaGLOB TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGLOB TARGET
Data rejestracji 26 lut 2013 (12 lat temu) 26 lut 2013
Data usunięcia 27 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 51, WARSZAWA, 04-026, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6772373690
data rejestracji 12 mar 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAŁUKASZ KAMIL ŚLIWA
Beneficjent
KRZYSZTOF MARIUSZ WIKLIŃSKI
Beneficjent
JAKUB MICHAŁ RUPNIEWSKI
reprezentant
ŁUKASZ KAMIL ŚLIWA
Wspólnik
2013-02-26
2021-12-27
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
KRZYSZTOF MARIUSZ WIKLIŃSKI
Wspólnik
2013-02-26
2021-12-27
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
KRZYSZTOF MARIUSZ WIKLIŃSKI
Prokurent
2013-02-26
2015-01-20
PROKURA SAMODZIELNA
JAN MICHAŁ MLEKODAJ
Likwidator
2015-09-10
2020-09-23
JAKUB RUPNIEWSKI
Likwidator
2020-09-23
2021-12-27
ŁUKASZ KAMIL ŚLIWA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRZYSZTOF MARIUSZ WIKLIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ŁUKASZ KAMIL ŚLIWA
PREZES ZARZĄDU
2013-02-26
2015-09-10
2013-02-26
2014-08-04
KL SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-08-04
2015-09-10
GLOB TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-02-26
2014-04-14
ŚWIĘTOKRZYSKA, 4, KRAKÓW, 30-015, KRAKÓW, POLSKA
2014-04-14
2015-04-28
LEA, 114, KRAKÓW, 30-133, KRAKÓW, POLSKA
2015-04-28
2016-04-19
UL. STANIEWICKA, 12, WARSZAWA, 03-310, WARSZAWA, POLSKA
2016-04-19
2017-01-03
UL. CZERWIŃSKA, 40, WARSZAWA, 03-661, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie